2018-02-26: Münden. Bestellt als Geschäftsführer: Krackeletz, Dominik, Kassel, *21.05.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wörner, Gerlinde, Versicherungsfachfrau, Weener, *12.02.1955.
2018-03-15: Münden. Personenbezogene Daten von Amts wegen berichtigt, nun: Geschäftsführer: Kracheletz, Dominik, Kassel, *21.05.1970, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.