2013-05-28: Geschäftsanschrift: Wetscher Straße 1, 49356 Diepholz. Persönlich haftender Gesellschafter: Wiechering-Sudmann GbR, Diepholz, bestehend aus den Gesellschaftern Anke Wiechering-Sudmann, geb. 18.02.1964, Diepholz und Heinfried Sudmann, geb. 05.02.1960, Diepholz, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Sudmann, Heinfried, Diepholz, *05.02.1960; Wiechering-Sudmann, Anke, Diepholz, *18.02.1964.
2014-09-22: Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Wiechering-Sudmann GbR, Diepholz, bestehend aus - Frau Anke Wiechering-Sudmann, geb. Wiechering, geb. am 18.02.1964, Diepholz und - Heinfried Sudmann, geb. am 05.02.1960, Diepholz, Diepholz. Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Sudmann, Heinfried, Diepholz, *05.02.1960; Wiechering-Sudmann, Anke, Diepholz, *18.02.1964, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2018-12-11: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Sudmann, Eike, Diepholz, *25.06.1992, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.