2011-05-16: Nach Änderung der Vertretungsregelung: Einzelprokura: Wiedemeyer, Matthias, Wetter, *13.06.1977. Gesamtprokura gemeinsam mit dem Prokuristen Jürgen Geppert: Froese, Martin, Hagen, *19.04.1969.
2016-04-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Wiedemeyer, Bernd, Speditionskaufmann, Wetter-Ruhr. Bestellt als Geschäftsführer: Wiedemeyer, Matthias, Wetter, *13.06.1977, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Wiedemeyer, Matthias, Wetter, *13.06.1977.
2016-06-07: Einzelprokura mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Wiedemeyer, Bernd, Wetter, *07.07.1950.
2018-04-16: Die Gesellschafterversammlung hat am 26.02.2018 beschlossen, das Stammkapital (DEM 50.000,00) auf Euro umzustellen, es von dann EUR 25.564,59 um EUR 4.435,41 auf EUR 30.000,00 zu erhöhen und den Gesellschaftsvertrag in § 4 (Stammkapital, Stammeinlagen) zu ändern. Neues Stammkapital: 30.000,00 EUR.