2012-05-07: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 29.03.2012. Geschäftsanschrift: Stuttgarter Straße 10, 70736 Fellbach. Gegenstand: Der Handel und die Veredelung von Textilien aller Art und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten. Stammkapital: 25.000,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen. Geschäftsführer: Wiesinger, Thomas, Stuttgart, *02.09.1958; Wiesinger, Siegfried, Stuttgart, *22.10.1987, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2013-06-24: Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2013 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma), § 2 Abs. 1 (Gegenstand des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital) beschlossen. Firma geändert; nun: Wiesinger-IT GmbH. Gegenstand geändert; nun: Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienstleistungen jedweder Art, insbesondere im Bereich von IT-Systemdienstleistungen, von grafischen Arbeiten sowie der an- und Verkauf von Hard- und Software.
2015-09-28: Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 und § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen. Firma geändert; nun: Wiesinger Management & IT GmbH. Gegenstand geändert; nun: Die Erbringung von Dienstleitungen jedweder Art, insbesondere im Bereich von lT-SystemdienstIeistungen von grafischen Arbeiten sowie der An- und Verkauf von Hard- und Software. Zudem die Übernahme der Geschäftsführung bei anderen Firmen als Geschäftsbesorgung, betriebswirtschaftliche Beratung, Organisationsberatung, Übernahme von Outsourcing und Projekten bei anderen Firmen. Bestellt als Geschäftsführer: Herbst, Alexander, Fellbach, *21.10.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Wiesinger, Thomas, Stuttgart, *02.09.1958.
2020-10-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Wiesinger, Siegfried, Stuttgart, *22.10.1987.