2010-01-05: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Graf Strachwitz, Johannes; Geschäftsführer: 3. Hennemann, Frithjof Otto Dietrich Mark, *16.10.1973, Hamburg; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2014-10-21: Vertretungsregelung: Allgemeine Vertretungsregelung von Amts wegen ergänzt. Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer. Ist ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Geschäftsführer oder durch einen Geschäftsführer in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Geschäftsführer: 4. Dr. Wildhagen, Andreas, *16.08.1955, Düsseldorf; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Änderung zu Nr. 3: Vertretungsbefugnis geändert; Geschäftsführer: Hennemann, Frithjof Otto Dietrich Mark; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2015-01-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Hennemann, Frithjof Otto Dietrich Mark.
2015-09-18: Prokura: Stroschein, Marc, *13.07.1968, Handewitt; gemeinsam mit einem Geschäftsführer.
2017-04-19: Prokura: 2. Zink, Matthias, *03.08.1976, Kronshagen; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer
2017-05-17: Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.04.2017 ist § 12 gestrichen und die nachfolgenden Paragraphen in ihrer Nummerierung aufgerückt (§§ 12 bis 14).
2018-06-25: Nicht mehr Prokurist: 1. Stroschein, Marc
2020-01-23: Geschäftsführer: 5. Zink, Matthias, *03.08.1976, Kronshagen; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Zink, Matthias
2021-01-27: Prokura: Hunold, Isabel Tordis, *08.07.1978, Kiel; Prokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer