2013-01-10: Neue Geschäftsanschrift: Burger Landstr. 1 A, 29227 Celle. Nicht mehr Geschäftsführer: Klatt, Sebastian, Celle, *14.10.1978.
2016-07-22: Bestellt als Geschäftsführer: Bartel, Andreas, Eschede, *16.01.1969; Klatt, Benjamin, Eschede, *19.03.1981, jeweils einzelvertretungsberechtigt; beschränkt auf die Zweigniederlassung.
2016-09-24: Zweigniederlassung unter gleicher Firma in: 28832 Achim, Geschäftsanschrift: Im Finigen 15, 28832 Achim.
2017-03-27: Besondere Vertretungsregelung geändert, nun: Geschäftsführer: Klatt, Benjamin, Eschede, *19.03.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Klatt, Wilfried, Eschede, *07.02.1952.
2019-09-04: Nicht mehr Geschäftsführer: Klatt, Gerda, Eschede, *18.07.1954.