2019-01-17: Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun: Ist nur ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten sie gemeinsam. Bestellt als Liquidator: Maurer, Markus, Sindelfingen, *28.10.1965. Nicht mehr Geschäftsführer: Maurer, Hilde, Sindelfingen, *28.12.1928; Maurer, Markus, Sindelfingen, *28.10.1965. Die Gesellschaft ist aufgelöst.
2020-12-01: Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft ist gelöscht. Das Registerblatt ist geschlossen.