2007-03-02: Bestellt als Geschäftsführer: Brand, Christian, Alzey, *31.01.1981; Brand, Oliver, Alzey, *02.02.1966, jeweils einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-09-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Brand, Oliver, Alzey, *02.02.1966.