2017-03-09: Die Gesellschafterversammlung vom 01.03.2017 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 435,41 EUR und die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde geändert: §§ 1 (Firma, Sitz), 2 (Gegenstand), 3 (Dauer, Geschäftsjahr), 4 (Stammkapital), 6 (Vertretungsbefugnis) und 17 (Allgemeines, Bekanntmachungen). Neuer Sitz: Burgberg i.Allgäu. Geschäftsanschrift: Moosweg 14 - 16, 87545 Burgberg. Neues Stammkapital: 26.000,00 EUR. Bestellt: Geschäftsführer: Huber, Daniel, Sonthofen, *26.01.1982; Huber, Philipp, Burgberg, *14.01.1987, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Huber, Wilhelm, Burgberg, *20.07.1954.