2008-01-08: Bestellt als Geschäftsführer: Kerspe, Lars, Wipperfürth, *18.12.1971, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-07-13: Nicht mehr Geschäftsführer: Kerspe, Willy, Wipperfürth, *18.02.1940.
2018-12-27: Änderung zur Geschäftsanschrift: Im alten Ohl 13, 51688 Wipperfürth.