2015-09-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Lützeler, Walter, Kerpen, *23.06.1956. Bestellt als Geschäftsführer: Lützeler, Wilhelm, Waldershof, *29.12.1986.
2021-04-20: Nach Änderung des Wohnortes weiterhin Geschäftsführer: Lützeler, Wilhelm, Marktredwitz, *29.12.1986.