2014-11-25: unter Änderung der besonderen Vertretungsregelung und Einfügung des Geburtsdatums Eintrag neu vorgetragen: Geschäftsführer: Peters, Theo, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *06.05.1959, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-11: Nicht mehr Geschäftsführer: Peters, Wilhelm, Bad Neuenahr-Ahrweiler, *07.06.1924.