2016-07-08: Die Gesellschafterversammlung vom 29.06.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Ramm, Ilona, Kerpen.
2016-09-06: Die Gesellschafterversammlung vom 30.08.2016 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 7 Ziffer 2.,3. und 4. beschlossen.
2022-01-06: Nicht mehr Geschäftsführer: Ramm, Wilhelm, Sanitär- und Heizungsbaumeister, Kerpen.