2008-06-04: Kapital: 25.600,00 EUR Rechtsform: Durch Beschlüsse der Gesellschafterversammlungen vom 29.02.2008 ist das Stammkapital der Gesellschaft auf Euro umgestellt, um bare 35,41 EUR auf 25.600,00 EUR erhöht und der Gesellschaftsvertrag insbesondere geändert in § 3 (Stammkapital)..
2016-01-26: Vertretungsregelung: Jeder Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft allein.
Jeder Geschäftsführer darf Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abschließen. Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Reinsch, Björn, *22.08.1972, Kiel; Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Reinsch, Klaus-Dieter
2021-02-17: Rechtsverhaeltnis: Die vermögenslose Gesellschaft ist auf Grund des § 394 FamFG von Amts wegen gelöscht.