2011-02-04: Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen ergänzt als Geschäftsanschrift: Ulmer Str. 4, 75179 Pforzheim. Bestellt als Geschäftsführer: Kautz, Katrin, Ispringen, *05.12.1965, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kautz, Michael, Kaufmann, Ispringen.
2016-05-25: Bestellt als Geschäftsführer: Kautz, Daniela Ines, Merdingen, *20.10.1964, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kautz, Katrin, Ispringen, *05.12.1965.