2012-08-03: Die Gesellschafterversammlung vom 07.05.2012 hat eine Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsführung, Vertretung, Kontrollrechte) beschlossen. Bestellt als Geschäftsführer: Vormann, Fredrik, Altena, *08.10.1988, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-02-28: Nicht mehr Geschäftsführer: Vormann, Wilhelm, Lüdenscheid, *04.10.1951. Einzelprokura: Vormann, Wilhelm, Lüdenscheid, *04.10.1951.
2021-03-02: Änderung zur Geschäftsanschrift: Rahmedestraße 410, 58762 Altena.