2007-01-08: Nicht mehr Prokurist:; 2. Schwoll, Hans..
2008-08-08: Prokura: 4. Banehr, Frank-Rainer, *06.06.1969, Schwanewede; Prokura gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin Willenbrock Fördertechnik Beteiligungs-GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 18062 HB) oder einem weiteren Prokuristen; 5. Meier, Jens Uwe, *29.06.1962, Ritterhude; Prokura gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin Willenbrock Fördertechnik Beteiligungs-GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 18062 HB) oder einem weiteren Prokuristen; 6. Wohlers, Bernd, *06.10.1956, Bremen; Prokura gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin Willenbrock Fördertechnik Beteiligungs-GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 18062 HB) oder einem weiteren Prokuristen.
2008-11-17: Prokura: 7. Masur, Thomas, *14.05.1961, Bremen. Prokura gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin Willenbrock Fördertechnik Beteiligungs-GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen HRB 18062 HB) oder einem weiteren Prokuristen..
2009-02-23: Geschäftsanschrift:; Senator-Bömers-Straße 1, 28197 BremenProkura: 8. Peglow, Thorsten, *24.08.1969, Bremen; Gesamtprokura gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin Willenbrock Fördertechnik Beteiligungs-GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 18062 HB) oder einem anderen Prokuristen.
2009-11-27: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Schreck, Thomas..
2011-10-13: Prokura: 9. Grummel, Ralph, *27.12.1970, Cloppenburg; Prokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem weiteren Prokuristen.
2013-03-26: Nicht mehr Prokurist: 5. Meier, Jens Uwe
2013-06-14: Prokura: Markmann, Fabian, *06.07.1984, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem weiteren Prokuristen.
2015-01-22: Prokura: 11. Sas, Thomas, *09.06.1975, Bremen; Prokura gemeinsam mit der persönlich haftenden Gesellschafterin Willenbrock Fördertechnik Beteiligungs-GmbH, Bremen (Amtsgericht Bremen, HRB 18062 HB) oder einem anderen Prokuristen
2015-02-17: KG, Bremen, Senator-Bömers-Straße 1, 28197 Bremen. Prokura: Nicht mehr Prokurist: 10. Markmann, Fabian
2015-10-07: Prokura: Nicht mehr Prokurist: 8. Peglow, Thorsten
2016-10-13: Prokura: 12.
Peglow, Thorsten, *24.08.1969, Bremen; Prokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem weiteren Prokuristen
2016-11-17: Nicht mehr Prokurist: 9. Grummel, Ralph
2020-07-07: Prokura: 13.
Bartsch, Martin Thomas, *10.05.1969, Celle; Gesamtprokura gemeinsam mit einem persönlich haftenden Gesellschafter oder einem anderen Prokuristen