2008-01-15: Firma geändert, nun: Willert Inh. Markus Hiltl e.K. Neuer Inhaber: Hiltl, Markus, Fürth, *28.04.1958. Nicht mehr Inhaber: Gundel, Werner, Installationsmeister, Fürth. Prokura erloschen: Gundel, Ingrid, geb. Mayer, Zirndorf. Der Übergang der in dem Betrieb des Geschäfts begründeten Forderungen und Verbindlichkeiten ist bei dem Erwerb des Geschäfts durch den neuen Inhaber ausgeschlossen.
2020-11-03: Firma geändert, nun: Willert Haustechnik Inh. Christian Zwingel e.K. Nicht mehr Inhaber: Hiltl, Markus, Fürth, *28.04.1958. Neuer Inhaber: Zwingel, Christian, Fürth, *28.12.1991. Der Übergang der in dem Betrieb des Geschäfts begründeten Forderungen und die Haftung für die in dem Betrieb des Geschäfts entstandenen Verbindlichkeiten sind bei dem Erwerb des Geschäfts durch den neuen Inhaber Zwingel, Christian, *28.12.1991, ausgeschlossen.