2008-01-30: Nicht mehr Geschäftsführer: Andreß, Willi, Grünberg, *10.02.1926. Nicht mehr Geschäftsführerin: Andreß, Ortrud, Grünberg, *22.03.1936. Bestellt als Geschäftsführer: Scharmann, Werner, Grünberg, *15.11.1962, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.