2016-09-19: Geschäftsanschrift: Im Seifen 18, 35756 Mittenaar. Nicht mehr Geschäftsführer: Bremer, Willi Erwin, Ziehsteinmacher, Mittenaar-Offenbach, *10.03.1949. Bestellt als Geschäftsführer: Biemer, Thomas, Bischoffen, *02.11.1961; Katzer, Martin, Sinn, *27.02.1962; Richter, Andreas, Sinn, *15.04.1967, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.