2011-01-13: Die Gesellschafterversammlung vom 29.12.2010 hat eine redaktionelle Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Stammkapital), sowie die Streichung von § 9 Abs. 2 (Geschäftsführer) beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Lauer, Willi, Saarbrücken, *09.05.1955. Bestellt als Geschäftsführer: Leyendecker, Thomas, St. Ingbert, *28.09.1970, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Geschäftsanschrift: Luisenthaler Straße 153, 66115 Saarbrücken.
2013-01-25: Bestellt als Geschäftsführer: Weis, Sascha, Saarbrücken, *14.03.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2015-05-13: Die Gesellschafterversammlung vom 29.04.2015 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§10 und 15 (Bestimmungen bzgl Wettbewerbsverbot) beschlossen.
2019-08-20: Änderung zur Geschäftsanschrift: Jenneweg 158, 66113 Saarbrücken.
2020-01-15: Nicht mehr Geschäftsführer: Leyendecker, Thomas, St. Ingbert, *28.09.1970. Personenbezogene Daten geändert, nun: Geschäftsführer: Weis, Sascha, Püttlingen, *14.03.1986, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.