2015-02-12: Bestellt als Geschäftsführer: Bukalov, Viktor, Iserlohn, *27.06.1967.
2016-01-29: Nicht mehr Geschäftsführer: Bendel, Hans-Jürgen, Iserlohn.
2017-03-10: Vertretungsbefugnis geändert für den Geschäftsführer: Bukalov, Viktor, Iserlohn, *27.06.1967, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.