2008-01-30: Die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2007 hat die Umstellung des Stammkapitals auf Euro sowie gleichzeitig eine Erhöhung des Stammkapitals um 35,41 EUR und die entsprechende Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6 (Stammkapital) beschlossen. Weiterhin hat die Gesellschafterversammlung vom 28.12.2007 die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Sitz), 9 (Beschränkungen der Geschäftsführerbefugnis), 15 (Stimmrecht), 19 (Ergebnisverwendung), 21 (Ausschluss von Gesellschaftern) und 28 (Bekanntmachung der Gesellschaft) beschlossen.Sitz: Gudensberg-Obervorschütz. Neues Stammkapital: 25.600,00 EUR.Neue Geschäftsführer: Malms, Nico, Gudensberg, *03.04.1973; Mander, Ina, Gudensberg, *27.05.1971; Mander-Malms, Christina, geb. Mander, Gudensberg, *27.09.1974, jeweils einzelvertretungsberechtigt.
2010-07-20: Nicht mehr Geschäftsführer: Mander, Willi, Gudensberg, *28.03.1945.
2015-11-25: Geschäftsanschrift: Hauptstraße 13, 34281 Gudensberg. Nicht mehr Geschäftsführer: Malms, Nico, Gudensberg, *03.04.1973.