2012-07-23: Nicht mehr Geschäftsführer: Pflitsch, Rainer, Dipl.Ing. (FH), Wiehl, *16.02.1957. Nach Ergänzung des Geburtsdatums von Amts wegen : Geschäftsführer: Pflitsch, Uwe, Dipl.Ing. (FH), Wiehl, *16.02.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2021-02-09: Die Gesellschafterversammlung hat am 13.01.2021 beschlossen, den Gesellschaftsvertrag insgesamt neu zu fassen.