2019-01-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Wader, Heiner Jochen, Radevormwald, *09.06.1949.
2020-01-21: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis, weiterhin Geschäftsführer: Wader, Stephan, Radevormwald, *04.06.1980, einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.