2006-02-01: Nach Änderung der Vertretungsbefugnis nunmehr: Einzelprokura: Neitsch, Holger, Hattingen, *05.12.1962.
2009-10-23: Nach Änderung nunmehr: Geschäftsanschrift: Am Walzwerk 2, 45527 Hattingen.
2013-03-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen: Hahne, Marcus Ulrich, Hattingen, *26.07.1971; Lösing, Boris, Hattingen, *20.06.1963.