2007-09-07: Geändert, nun Geschäftsführer: Schröder-Willich, Melanie, Hamburg, *24.03.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2014-09-02: Name geändert, nun: Willich Geschäftsführer: Willich, Melanie, Hamburg, *24.03.1975, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen Besch, Alexa Johanna, Hamburg, *09.12.1982.