2006-01-24: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Schuler, Johannes -genannt: Hans-, Übach- Palenberg, *10.03.1947. Ausgeschieden als Persönlich haftender Gesellschafter: Willy Schuler GmbH, Übach- Palenberg. Die Firma lautet nach Änderung jetzt Metallbau Willy Schuler KG.
2008-07-04: Gesamtprokura gemeinsam mit einem anderen Prokuristen: Klubert, Sascha, Übach-Palenberg, *18.08.1964; Kühnen, Jakob, Aachen, *16.11.1948.