2013-01-22: Aufgrund des Gesetzes zur Neuordnung von Land-, Amts- und Arbeitsgerichtsbezirken und zur Änderung von Vorschriften der Gerichtsorganisation vom 19. Dezember 2011 ist die Zuständigkeit auf das Amtsgericht Cottbus übergegangen. Vormals Amtsgericht Potsdam, HRB 23203 P. Hier von Amts wegen unter neuer Registernummer eingetragen.
2014-07-12: Sitz der Firma: Geschäftsanschrift: c/o BER Airport, Georg-Wulf-Straße 3 (GAT), 12529 Schönefeld
2017-06-07: Vorstand: Änderung zu Nr. 1: Geschäftsführer: Wolf, Andreas, *23.12.1968, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Höpfl, Margit, *27.04.1978, Berlin; Einzelprokura
2018-11-20: Vorstand: Geschäftsführer: 2.
Cichy, Halina, *03.01.1975, Warschau/Polen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2019-02-28: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 1. Wolf, Andreas
2019-07-16: Vorstand: Geschäftsführer: 3.
Redziniak, Lukasz, *26.01.1968, Warschau/Polen; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
2019-11-06: Vorstand: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Cichy, Halina; Änderung zu Nr. 3: Geschäftsführer: Redziniak, Lukasz; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-05-21: Vorstand: Geschäftsführer: 4.
Höpfl, Margit, *27.04.1978, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 1. Höpfl, Margit