2005-02-25: Nicht mehr Geschäftsführer: Hünemeier, Kristina; Hünemeier, Winfried C. Neu bestellt als Geschäftsführer: Baumgarten, Thomas, Hamminkeln, *25.01.1963, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2005-06-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Baumgarten, Thomas. Neu bestellt als Geschäftsführer: Baumgarten, Kristina, Hamminkeln, *06.11.1968, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.