2007-07-16: Nicht mehr Geschäftsführer: Asal, Rainer Bruno, Teningen-Köndringen, *18.03.1966. Bestellt als Geschäftsführer: Danner, Brigitte, geb. Herb, Freiamt, *05.11.1965; Grafmüller, Helga Christine, Teningen, *31.03.1969, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2008-09-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Danner, Brigitte, geb. Herb, Freiamt, *05.11.1965.
2010-05-10: Nicht mehr Geschäftsführer: Höfflin, Helga Christine, geb. Grafmüller, Teningen, *31.03.1969. Bestellt als Geschäftsführer: Böcherer, Stefan, Teningen, *15.12.1979; Förschler, Walter, Teningen, *05.09.1965, jeweils mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.