2011-09-12: Nicht mehr Vorstand: Blindauer, Margot, Saarbrücken, *21.09.1933.
2017-01-12: Nicht mehr Stellvertretender Vorsitzender: Leick, Rudolf, Friedrichsthal, *03.08.1934. Nicht mehr Vorsitzender: Arnold, Lothar, Saarbrücken, *12.04.0944. Bestellt als Vorsitzender: Schönenberger, Anton, Saarbrücken, *08.10.1950.
2017-10-27: Bestellt als Stellvertretender Vorsitzender: Neukirch, Rolf, Saarbrücken, *10.11.1956. Bestellt und nicht mehr stellvertretender Vorsitzender: Dr. Kallenborn, Gerald, Saarbrücken, *25.07.1965.
2020-05-19: Die Mitgliederversammlung vom 22.08.2019 hat die Neufassung der Satzung und mit iihr die Änderung des Namens sowie der allgemeinen Vertretungsregelung beschlossen. Neuer Name: Wirtschaftsclub Saar-Pfalz-Moselle - Saarbrücker Casino Gesellschaft. Neue allgemeine Vertretungsregelung: Der Verein wird durch den Präsidenten und ein weiteres Vorstandsmitglied gemeinsam vertreten. Nicht mehr Vorsitzender, nun gewählt als: Vorstand: Schönenberger, Anton, Saarbrücken, *08.10.1950. Nicht mehr Stellvertretender Vorsitzender: Neukirch, Rolf, Saarbrücken, *10.11.1956. Gewählt als: Präsident: Kuntz, Uwe, Saarbrücken, *11.07.1956. Gewählt als: Vorstand: Dr. Kallenborn, Gerald, Saarbrücken, *25.07.1965; Dr. Schenk, Hartmut, Saarbrücken, *08.06.1960. Gewählt als Vorstand: Koch-Wagner, Sandra, Wadern, *08.05.1971; König, Jutta, Marpingen, *23.12.1964; Dr. Meier, Carsten, St. Ingbert, *02.12.1976; Weber, Stefan, Saarbrücken, *07.03.1961. Gewählt als Vorstand: Ritter, Maximilian, Saarlouis, *21.05.1986.