2016-12-20: Geschäftsanschrift: Am Bählinger Bach 2, 49413 Dinklage.
2018-01-24: Eingetreten als Persönlich haftender Gesellschafter: Lösing, Carsten, Langwedel, *03.04.1964, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2019-05-14: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Rietbrock, Ina, Quakenbrück, *11.06.1973.
2022-02-09: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Kühling, Tobias, Vechta, *21.02.1982. Personenbezogene Daten geändert, nun: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Hilgefort, Stefan, Lohne, *12.04.1970.