2009-12-28: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift:; Straße am Schildhorn 4 a, 14193 Berlin Nicht mehr Geschäftsführer:; 1. Wallroth, Michael; Geschäftsführer:; 2. Müller, Johannes, *19.01.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen.
2010-08-19: Gegenstand: Das Betreiben von Restaurationsbetrieben nach Erteilung der behördlichen Erlaubnis und die Durchführung von Veranstaltungen, Catering und die Vermietung und Verpachtung sowie die Vermietung von Wohnmobilen. Rechtsform: Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 11.08.2010 ist der Gesellschaftsvertrag geändert in § 2 Abs. 1 (Gegenstand)..
2016-05-04: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Müller, Johannes; Geschäftsführer: 3.
Wallroth, Michael, *07.01.1965, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2020-01-03: Vertretungsregelung: Ist ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, wird die Gesellschaft gemeinschaftlich durch zwei Liquidatoren oder durch einen Liquidator in Gemeinschaft mit einem Prokuristen vertreten. Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Wallroth, Michael; Liquidator: 4.
Müller, Johannes, *19.01.1986, Berlin; mit der Befugnis die Gesellschaft allein zu vertreten
mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Rechtsverhaeltnis: Die Gesellschaft ist durch Gesellschafterbeschluss aufgelöst.