2007-06-04: Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kruse, Michael, Wiesbaden, *08.05.1959; Zilinsky, Burkhard, Diplom-Kaufmann, Karben. Geändert, nun: Geschäftsführer: Kowalski, Alexander, Neu-Isenburg, *21.02.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2007-06-04: Die Gesellschafterversammlung vom 30.04.2007 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Nicht mehr Geschäftsführer: Kruse, Michael, Wiesbaden, *08.05.1959; Zilinsky, Burkhard, Diplom-Kaufmann, Karben. Geändert, nun: Geschäftsführer: Kowalski, Alexander, Neu-Isenburg, *21.02.1968, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2016-02-15: Geändert, nun: Geschäftsanschrift: Walter-Kolb-Straße 14, 60594 Frankfurt am Main.