2005-07-01: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2005 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Oberreichenbach.
2005-07-05: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2005 hat die Änderung des § 1 (Sitz) der Satzung beschlossen. Neuer Sitz: Oberreichenbach.
2008-03-17: Die Gesellschafterversammlung vom 08.06.2005 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Wissenskapital Edvinsson & Kivikas GmbH.
2012-03-01: Die Gesellschafterversammlung vom 09.02.2012 hat die Änderung des § 1 (Firma) des Gesellschaftsvertrages beschlossen. Neue Firma: Wissenskapital ZFI/ECI GmbH. Geschäftsanschrift: Lohbeet 18, 91097 Oberreichenbach.
2019-03-08: Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen: Prudent, Ralph Wilhelm, Nidderau, Heldenbergen, *05.11.1962.
2019-04-10: Bestellt: Geschäftsführer: Prudent, Ralph Wilhelm, Nidderau, Heldenbergen, *05.11.1962, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Prokura erloschen: Prudent, Ralph Wilhelm, Nidderau, Heldenbergen, *05.11.1962.