2014-04-17: Geschäftsführer: 2.
Exter, Friederike, *18.05.1990, Berlin
2019-11-08: Nicht mehr Geschäftsführer: 2. Exter, Friederike
2020-04-30: Geschäftsführer: 3.
Türk, Roland Kurt, *24.02.1948, Berlin
2021-02-04: Sitz / Zweigniederlassung: Geschäftsanschrift: Wormser Straße 6, 10789 Berlin
2021-02-16: Änderung zu Nr. 1: Änderung hinsichtlich des Wohnortes und des Vornamens: Geschäftsführer: Exter, Ernst Hermann, *06.08.1948, Kalletal; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen
2022-02-03: Nicht mehr Geschäftsführer: 3. Türk, Roland Kurt; Änderung zu Nr. 1: nunmehr; Geschäftsführer: Exter, Ernst Hermann, *06.08.1948, Kalletal Hohenhausen; mit der Befugnis Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder als Vertreter Dritter abzuschließen; Prokura: 1.
Leipold, Heidi, *25.11.1990, Berlin; Einzelprokura