2006-07-25: Das Statut ist am 27.06.2006 geändert in den §§ 2, 19, 21 und 24. Die General-/Mitgliederversammlung hat die Änderung der Nachschusspflicht beschlossen.
2008-10-28: Nicht mehr Vorstandsmitglied: 2. Krauße, Manfred; Vorstand: 3. Ide, Christina, *03.07.1958, Luckenwalde; Die Satzung ist am 01.07.2008 geändert in §§1;7;8;11;13;15;17;21;23;24;25;26;27;28;29;30;31;33;34;35;36;41;43;44 und 45.
2009-10-27: Prokura: Änderung zu Nr. 1: Dunker, Astrid, *18.10.1971, Nuthe-Urstromtal; Prokura gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Jörg Kerpa oder dem Vorstandsmitglied Christina Ide.
2011-09-06: Die Satzung ist am 28.06.2011 geändert in §§ 5,12 und 16..
2014-01-16: Nicht mehr Vorstand: Ide, Christina; Vorstandsmitglied: Wittich, Ramon, *06.04.1964, Luckenwalde; Prokura: Änderung zu Nr. 1: Dunker, Astrid; Prokura gemeinsam mit dem Vorstandsmitglied Jörg Kerpa oder dem Vorstandsmitglied Ramon Wittich
2014-09-12: Die Satzung ist am 17.06.2014 geändert in § 31.
2017-09-29: Vorstandsmitglied: Dunker, Astrid, *18.10.1971, Nuthe-Urstromtal; Nicht mehr Prokurist: Dunker, Astrid;
Hildebrand, Nadin, *09.07.1976, Luckenwalde; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand oder einem weiteren Prokuristen
2018-07-05: Nicht mehr Vorstandsmitglied: Kerpa, Jörg.
2019-08-29: Die Satzung ist am 25.06.2019 geändert in § 21.
2020-07-28: Als nicht eingetragen wird bekannt gemacht:
Eine Liste der Mitglieder des Aufsichtsrates wurde zum Handelsregister gereicht.
2020-11-20: Rechtsform: Die Eintragung betreffend die Änderung der Satzung unter lfd.Nr.12 vom 28.08.2019 ist von Amts wegen berichtigt und wird wie folgt berichtigt eingetragen: Die Satzung ist am 25.06.2019 insgesamt geändert und neu gefasst..
2021-03-02: Die Satzung ist am 09.07.2020, 01.10.2020 geändert in § 21(1) und (4) und § 30 (1) und 30a (1).
2021-10-05: Die Satzung ist am 22.06.2021 geändert in §§ 5,7,11,13,16,17,18,20,21,22,23,25,28a,30,30a,31,35,38,39,44.