2009-08-04: Name der Firma: Wohngenossenschaft Königsmoor eG Firmensitz: Mönkeberg Gegenstand der Firma: Förderung der Mitglieder vorrangig durch eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung. Nachschusspflicht: keine Nachschusspflicht Vertretungregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Die Vorstandsmitglieder vertreten die Genossenschaft gemeinschaftlich. Vorstand: Vorstand:; 1. Hingst, Ortrud, *27.04.1955, Heikendorf; Vorstand:; 2. Ikert, Martina, *28.02.1960, Mönkeberg; Vorstand:; 3. Köberlein, Horst-Georg, *22.09.1938, Mönkeberg Rechtsform: Eingetragene Genossenschaft; Die Satzung ist errichtet am 03.09.2007.; Die Satzung ist am 28.04.2008 geändert und neu gefasst..
2010-06-10: Nicht mehr Vorstand:; 1. Hingst, Ortrud.
2011-07-25: Vertretungregelung: Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Je zwei Vorstandsmitglieder vertreten die Genossenschaft gemeinschaftlich. Vorstand: Nicht mehr Vorstand:; 2. Ikert, Martina; Vorstand: 4. Reibisch, Birger, *14.07.1973, Kiel; Vorstand: 5. Schlüter, Malte, *25.05.1959, Postfeld Rechtsform: Die Satzung ist am 23.05.2011 geändert in § 4 (Vorstand), hier die Vertretungsregelung..
2016-09-12: Vorstand: 8. Köpnick, Dennis, *03.10.1975, Mönkeberg; Nicht mehr Vorstand: 7. Schmitt, Karen; Rechtsform: Die Satzung ist am 13.06.2016 geändert in § 2 (Geschäftsanteil, Zahlungen, Rücklage, Nachschüsse, Rückvergütung, Verjährung) und § 7 (Übertragung des Geschäftsguthabens). Durch Einfügen des neuen § 7 verschieben sich die nachfolgenden Vorschriften jeweils entsprechend.
2018-08-23: Vorstand: 9. Schroeder, Heinke, *04.07.1966, Mönkeberg; Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Reibisch, Birger, *14.07.1973, Mönkeberg; Nicht mehr Vorstand: 6. Böttcher, Dieter
2021-10-18: Vorstand: Vorstand: 10.
Borchardt, Gunda Christiane, *24.01.1972, Mönkeberg; Vorstand: 11.
Hingst, Ortrud, geb. Isokeit, *27.04.1955, Mönkeberg; Vorstand: 12.
Puhl, Julika Alice, *24.10.1973, Mönkeberg; Nicht mehr Vorstand: 4. Reibisch, Birger; Nicht mehr Vorstand: 8. Köpnick, Dennis; Nicht mehr Vorstand: 9. Schroeder, Heinke