2015-07-31: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gesellschaftsvertrag vom 20.04.2015. Geschäftsanschrift: Dießemer Bruch 168, 47805 Krefeld. Gegenstand: Die Vermittlung von Leistungen im Maler- und Bodenlegebereich. Stammkapital: 500,00 EUR. Allgemeine Vertretungsregelung: Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesellschaft durch die Geschäftsführer gemeinsam vertreten. Geschäftsführer: Päplow, Heiko Olrik, Kempen, *14.02.1970, mit der Befugnis im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2020-12-01: Ist ein Liquidator bestellt, vertritt er allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, vertreten diese die Gesellschaft gemeinsam. Nicht mehr Geschäftsführer: Päplow, Heiko Olrik, Kempen, *14.02.1970. Bestellt als Liquidator: Päplow, Monique, Kempen, *26.06.1997. Die Gesellschaft ist aufgelöst.