2013-01-03: Nicht mehr Geschäftsführer: Hägele, Wilfried, Diplom-Verwaltungswirt, Wesseling. Geschäftsführer: Penning, Michael Hans, Bornheim, *29.12.1972, einzelvertretungsberechtigt.
2017-08-18: Nicht mehr Geschäftsführer: Penning, Michael Hans, Bornheim, *29.12.1972. Bestellt als Geschäftsführer: Joob, Jörg, Lautertal, *12.12.1962; Rothe, Bernd, Berlin, *27.06.1970, jeweils einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2022-05-17: Bestellt als Geschäftsführer: Philippi, Holger, Schauenburg, *11.08.1974, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.