2010-09-01: Bestellt: Geschäftsführer: Hafner, Angelika, Kreuth, *20.06.1957, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2011-02-23: Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2011 hat die Satzung neu gefasst.
2013-11-13: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Leitl, Maria, Kauffrau, München. Bestellt: Geschäftsführer: Holzmüller-Radulescu, Marie-Luise, München, *14.11.1981, einzelvertretungsberechtigt; mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.