2009-11-05: Geschäftsanschrift: OT Dürrweitzschen Hauptstraße 48, 04668 Thümmlitzwalde. Vertretungsbefugnis geändert für Geschäftsführer: Gaumnitz, Marianne, Sornzig-Ablaß OT Ablaß, *07.10.1954, nunmehr mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
2010-09-30: Der Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag vom 14.11.1991 mit der Obstland Dürrweitzschen AG mit dem Sitz in Thümmlitzwalde OT Dürrweitzschen ist geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2010 und die Hauptversammlung des herrschenden Unternehmens hat mit Beschluss vom 28.08.2010 zugestimmt.
2018-04-19: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Gaumnitz, Marianne, Sornzig-Ablaß OT Ablaß, *07.10.1954.
2021-10-28: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Hütter, Madlen, Grimma OT Nauberg, *26.05.1983. Bestellt: Geschäftsführer: Möbius, Mathias, Döbeln, *27.06.1978, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.