2009-09-18: Firma: Wohnungsbaugenossenschaft "Zentrum" eG Rechtsform: Die Satzung ist am 25.06.2009 geändert in § 1 (Firma und Sitz), § 5 (Eintrittsgeld), § 12 (Rechte der Mitglieder), § 31 (Einberufung der Vertreterversammlung), § 43 (Auflösung)..
2011-10-11: Prokura: 2. Pfaff, Petra, *07.07.1961, Bernau; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand.
2012-06-06: Nicht mehr Vorstand:; 1. Hoffmann, Eva Charlotte; Nicht mehr Vorstand:; 2. Reinicke, Gerald Hartmut Michael; Vorstand:; 4. Palm, Mario, *15.11.1958, Fredersdorf; Vorstand:; 5. Schmidt, Andreas, *24.02.1969, Berlin Prokura: Nicht mehr Prokurist:; 1. Palm, Mario.
2014-09-08: Änderung zu Nr. 5: nunmehr; Vorstand: Schmidt, Andreas; Vertretungsbefugnis beendet; Vorstand: 6.
Berlin, Martina, *15.04.1964, Berlin; befristet bis zum 31.03.2015 gemäß § 37 Absatz 2 Satz 2 GenG
2014-10-01: Nicht mehr Vorstand: 5. Schmidt, Andreas; Änderung zu Nr. 4: infolge Wohnortwechsels, nun; Vorstand: Palm, Mario, *15.11.1958, Altlandsberg OT Bruchmühle
2014-12-01: Firma: Wohnungsbaugenossenschaft Zentrum eG; Gegenstand: Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Rechtsform: Die Satzung ist am 25.06.2014 insgesamt neu gefasst, insbesondere in § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand), § 18 (Ausschluss der Nachschusspflicht). Den Gläubigern der Genossenschaft ist, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung bei der Genossenschaft zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.
2015-02-20: Vorstand: 7.
Dr. Hartmann, Marlies, geb. Becker, *04.03.1961, Berlin
2015-03-06: Nicht mehr Vorstand: 6. Berlin, Martina
2015-08-24: Nicht mehr Vorstand: 4. Palm, Mario
2015-10-05: Die Eintragung zu Nr. 4 ist von Amts wegen wie folgt berichtigt: Vorstand: Palm, Mario; von der Vertretung ausgeschlossen
2015-10-06: Änderung zu Nr. 4: Vorstand: Palm, Mario
2015-10-23: Änderung zu Nr. 4: hinsichtlich der Vertretungsbefugnis; Vorstand: Palm, Mario; von der Vertretung ausgeschlossen
2016-01-15: Nicht mehr Vorstand: 4. Palm, Mario; Vorstand: 8.
Hofstetter, Lutz, *10.09.1954, Berlin
2016-10-14: Nicht mehr Vorstand: 8. Hofstetter, Lutz; Vorstand: 9.
Sedlacek, Kai, *08.06.1974, Berlin
2017-11-17: Vorstand: 10.
Dr. Katzwinkel, Christa Steffi, *01.01.1959, Leipzig
2017-11-21: Nicht mehr Vorstand: 7. Dr. Hartmann, Marlies, geb. Becker
2018-09-18: Gegenstand: Die Genossenschaft kann Bauten und Immobilien in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Rechtsform: Die Satzung ist am 28.06.2018 geändert in § 1 Abs. 1 u. a. (Genossenschaft, Firma und Sitz),
2019-10-21: Nicht mehr Vorstand: 9. Sedlacek, Kai; Vorstand: 11.
Schaaf, Henry, *25.09.1967, Berlin; Prokura: Nicht mehr Prokurist: 2. Pfaff, Petra
2020-08-31: Nicht mehr Vorstand: 11. Schaaf, Henry; Vorstand: 12.
Fellbrich, Mario, *09.08.1974, Hohen Neuendorf
2020-11-17: Nicht mehr Vorstand: 12. Fellbrich, Mario; Vorstand: 13.
Oppermann, Caroline, *16.04.1960, Berlin; Prokura: 3.
Schaaf, Henry, *25.09.1967, Berlin; Prokura gemeinsam mit einem Vorstand
2022-04-08: Nicht mehr Vorstand: 13. Oppermann, Caroline; Vorstand: 14.
Eichberg, Mike, *02.06.1976, Berlin