2009-11-20: Die Generalversammlung vom 26.06.2009 hat eine Neufassung der Satzung, insbesondere in § 1 (Firma), § 2 (Zweck und Gegenstand), § 21 (Vertretungsbefugnis der Vorstandsmitglieder) und mit ihr die Änderung der Firma und des Unternehmensgegenstandes beschlossen. Schreibweise der Firma geändert, nun: Wohnungsgenossenschaft "Am Bodden" eG Ribnitz-Damgarten. Gegenstand geändert, nun: Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Gewerberäume, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.
2010-10-29: Nicht mehr Vorstand: Norden, Peter, Ribnitz-Damgarten, *14.11.1944. Bestellt als Vorstand: Rackow, Petra, Ribnitz-Damgarten, *29.06.1957.
2011-04-01: Die Generalversammlung vom 25.06.2010 hat eine Änderung der Satzung in den §§ 16 (Einzahlung Geschäftsanteile) und 21 (Vertretung der Genossenschaft) beschlossen.
2016-01-11: Bestellt als Vorstand: Köhn, Anke, Ribnitz-Damgarten, *26.09.1967. Nicht mehr Vorstand: Dieckow, Doris, Ribnitz-Damgarten, *28.04.1952.
2019-04-29: Die Generalversammlung vom 26.06.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 4 (Erwerb der Mitgliedschaft), § 6 (Ende der Mitgliedschaft), § 7 (Kündigung der Mitgliedschaft), § 8 (Übertragung des Geschäftsguthabens), § 9 (Beendigung der Mitgliedschaft im Todesfall), § 11 (Ausschluss eines Mitgliedes), § 12 (Auseinandersetzung), § 14 (Versorgung der Mitglieder mit Wohnraum), § 15 (Pflichten der Mitglieder), § 16 (Geschäftsanteile), § 17 (Kündigung weiterer Anteile), § 20 (Vorstand), § 21 (Leitung und Vertretung der Genossenschaft), § 22 (Aufgaben und Pflichten des Vorstandes), § 23 (Aufsichtsrat), § 24 (Aufgaben und Pflichten des Aufsichtsrates), § 25 (Sorgfaltspflichten des Aufsichtsrates), § 26 (Beschlussfassungen des Aufsichtsrates), § 27 (Gegenstände der gemeinsamen Beratungen von Vorstand und Aufsichtsrat), § 29 (Rechtsgeschäfte mit Vorstandsmitgliedern), § 29a (Rechtsgeschäfte mit Aufsichtsratsmitgliedern), § 30 (Vollmacht in der Mitgliederversammlung), § 32 (Einberufung der Mitgliederversammlung), § 33 (Leitung der Mitgliederversammlung und Beschlussfassung), § 39 (Rücklagen) und § 43 (Prüfung der Genossenschaft) beschlossen.
2021-01-07: Bestellt als Vorstand: Köhne, Alexander, Rostock, *22.06.1983. Nicht mehr Vorstand: Rackow, Petra, Ribnitz-Damgarten, *29.06.1957.
2021-12-02: Die Generalversammlung vom 26.08.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 20 (Bestellung Vorstandsmitglieder), § 21 (Leitung und Vertretung der Genossenschaft), § 32 (Einberufung der Mitgliederversammlung) und § 42 (Bekanntmachungen der Genossenschaft) beschlossen. Insbesondere wurde die allgemeine Vertretungsregelung geändert. Allgemeine Vertretungsregelung geändert, nun: Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder oder durch ein Vorstandsmitglied gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
2021-12-20: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Schulze, Mareen, Ribnitz-Damgarten, *25.03.1972.
2022-02-04: Nicht mehr Vorstand: Köhne, Alexander, Rostock, *22.06.1983. Bestellt als Vorstand: Schulz, Henry, Ribnitz-Damgarten, *12.03.1966.