2007-10-18: Ausgeschieden und bisher nicht eingetragen gewesen: Vorstand: Oswald, Silvia, Augustusburg, *20.12.1958.
2012-02-02: Bestellt: Vorstand: Einert, Jürgen, Augustusburg OT Erdmannsdorf, *29.11.1945.
2012-09-06: Die Generalversammlung vom 28.06.2012 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Insbesondere wurde § 17 (Geschäftsanteile und Geschäftsguthaben) geändert. Als nicht eingetragen wird veröffentlicht: Den Gläubigern der Genossenschaft ist gemäß § 22 GenG, wenn sie sich binnen sechs Monaten nach der Bekanntmachung bei der Genossenschaft zu diesem Zweck melden, Sicherheit zu leisten, soweit sie nicht Befriedigung verlangen können.
2012-10-23: Die Generalversammlung vom 28.06.2012 hat insbesondere auch die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. Neuer Gegenstand: Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist nicht zugelassen.
2015-08-03: Bestellt: Vorstand: Steidte, Uta, Flöha OT Falkenau, *17.06.1957.
2017-04-11: Ausgeschieden: Vorstand: Einert, Jürgen, Augustusburg OT Erdmannsdorf, *29.11.1945.
2018-10-25: Bestellt: Vorstand: Friebe, Silvia, Augustusburg OT Erdmannsdorf, *14.09.1949.
2020-06-17: Ausgeschieden: Vorstand: Prüfer, Karin, Augustusburg OT Erdmannsdorf, *30.05.1939.