2007-07-17: Die Vertreterversammlung hat durch Beschluss vom 29.05.2007den Gegenstand der Genossenschaft dahingehend geändert, dass die Vermittlung von Bauten entfallen ist.
2010-06-22: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Sondermann, Wolfgang, Köln, *07.01.1958.
2012-10-10: Nicht mehr Vorstand: Ebbinghaus, Winfried, Köln, *09.11.1936. Bestellt als Vorstand: Hofius, Stefan, Köln, *20.06.1965.
2013-01-22: Nicht mehr Vorstand: Klais, Bruno, Beamter i. R., Rösrath.
2019-08-16: Die Vertreterversammlung vom 24.06.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen.
2021-12-01: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem anderen Prokuristen mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Bothe, Marc, Brühl, *02.09.1984.