2007-09-14: eingetragene Genossenschaft. Satzung vom 04.11.2006, neugefaßt am 07.07.2007. Gegenstand des Unternehmens: Der Aufbau, Betrieb sowie die Verwaltung und Vermarktung des Wochenendhausplatzes "Der Niengrund" in Xanten. Die Genossenschaft wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. Vorstand: Brands, Manfred, Xanten, *18.03.1940; Fuest, Günter, Xanten, *05.05.1949; Fuest, Elke, Xanten, *10.09.1955. Nicht mehr Vorstand: Ruland, Beate Maria, geb. Pitz, Xanten, *15.01.1960.
2013-03-01: Nicht mehr Vorstand: Fuest, Günter, Xanten, *05.05.1949; Fuest, Elke, Xanten, *10.09.1955. Gewählt als Vorstand: Furmaniak, Reiner, Xanten, *07.07.1960; Plokarz, Thomas, Xanten, *20.09.1962; Post, Jutta, Xanten, *25.06.1944.
2014-02-03: Die Generalversammlung vom 16.08.2013 hat die Änderung der Satzung in § 37 (Nachschusspflicht) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Brands, Manfred, Xanten, *18.03.1940.
2014-10-02: Nicht mehr Vorstand: Post, Jutta, Xanten, *25.06.1944. Gewählt als Vorstand: Zapke, Jörg Günter, Xanten, *15.06.1954.
2015-11-24: Die Generalversammlung vom 13.03.2015 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Vorstand: Plokarz, Thomas, Xanten, *20.05.1962.
2016-10-18: Nicht mehr Vorstand: Furmaniak, Reiner, Xanten, *07.07.1960. Gewählt als Vorstand: Meys, Hartmut, Xanten, *23.03.1965.
2017-10-06: Nicht mehr Vorstand: Zapke, Jörg Günter, Xanten, *15.06.1954. Gewählt als Vorstand: Furmaniak, Reiner, Xanten, *07.07.1960; Strucken, Manfred, Xanten, *11.05.1946.
2018-12-04: Die Generalversammlung vom 04.08.2018 hat eine Änderung der Satzung in § 44 (Bekanntmachungen) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Furmaniak, Reiner, Xanten, *07.07.1960.
2022-01-27: Die Generalversammlung vom 15.10.2021 hat eine Änderung der Satzung in § 25 (Einberufung und Tagesordnung) beschlossen. Nicht mehr Vorstand: Meys, Hartmut, Xanten, *23.03.1965; Plokarz, Thomas, Xanten, *20.05.1962; Strucken, Manfred, Xanten, *11.05.1946. Gewählt als Vorstand: Bremer, Sabine, Xanten, *08.09.1953; Krey, Wolfgang, Xanten, *25.05.1955; Schill, Gabriele, Xanten, *14.01.1958, jeweils vertretungsberechtigt gemeinsam mit einem anderen Vorstandsmitglied.