2008-08-21: Die Vertreterversammlung vom 18.06.2008 hat die Neufassung der Satzung, insbesondere die Änderung in § 2 (Gegenstand) beschlossen. Geänderter Gegenstand: Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen.
2012-03-15: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Haring, Heidemarie, Borsdorf OT Panitzsch, *11.01.1951.
2014-02-05: Prokura erloschen: Haring, Heidemarie, Borsdorf OT Panitzsch, *11.01.1951. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Leubner, Susann, Leipzig, *18.02.1978; Selditz, Henning, Zwenkau, *18.11.1968.
2016-01-13: Prokura erloschen: Selditz, Henning, Zwenkau, *18.11.1968. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Rüger, Martin Michael, Leipzig, *08.08.1985.
2017-09-12: Die Vertreterversammlung vom 22.06.2017 hat die Änderung der Satzung beschlossen.
2019-07-08: Die Vertreterversammlung vom 20.06.2019 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Geändert in der Schreibweise, nun: Neue Firma: Wohnungsgenossenschaft UNITAS eG. Geändert, nun: Neuer Gegenstand: Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern und betreuen; sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Sie kann Inhaberschuldverschreibungen an ihre Mitglieder ausgeben und ihnen Genussrechte gewähren, die keinen unbedingten Rückzahlungsanspruch beinhalten. Beteiligungen sind zulässig. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied: Grundmann, Jacqueline, Leipzig, *04.11.1972.
2021-02-09: Ausgeschieden: Vorstand: Liebgott, Iris, Leipzig, *11.06.1966. Bestellt: Vorstand: Obst, Wolfgang Erich Günter, Magdeburg, *06.03.1949; Schäfer, Ute, Leipzig, *26.01.1965.
2021-05-05: Ausgeschieden: Vorstand: Obst, Wolfgang Erich Günter, Magdeburg, *06.03.1949.
2021-11-11: Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Voigtländer, Mario, Grimma OT Großbothen, *21.10.1964. Prokura geändert, nun Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied mit der Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung von Grundstücken: Grundmann, Jacqueline, Leipzig, *04.11.1972.