2011-12-27: Bestellt: Geschäftsführer: Dr. Naumann, Dieter, Staßfurt OT Löderburg, *01.08.1958, einzelvertretungsberechtigt.
2012-03-12: Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2012 hat die Satzung neu gefasst. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Kramer, Wilfried, Calbe, *02.05.1946.
2012-08-13: Die Gesellschafterversammlung vom 02.08.2012 hat die Umstellung auf Euro und die Erhöhung des Stammkapitals aus Mitteln der Gesellschaft um 13.676,55 EUR auf 300.000,00 EUR und die Änderung des § 3 (Stammkapital) der Satzung beschlossen.
2015-04-13: Bestellt: Geschäftsführer: Wedekind, Jürgen, Staßfurt OT Löderburg, *29.07.1952, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen. Ausgeschieden: Geschäftsführer: Dr. Naumann, Dieter, Staßfurt OT Löderburg, *01.08.1958.
2017-09-07: Ausgeschieden: Geschäftsführer: Wedekind, Jürgen, Staßfurt OT Löderburg, *29.07.1952. Bestellt: Geschäftsführer: Klar, Ralf, Aschersleben OT Neu Königsaue, *18.09.1965.
2019-01-31: Geändert, nun: Geschäftsführer: Klar, Ralf, Aschersleben OT Neu Königsaue, *18.09.1965, mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter der Wohnungs- und Baugesellschaft mbH Staßfurt mit Sitz in Staßfurt Rechtsgeschäfte abzuschließen.